Version actuelle |
Votre texte |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | __NOTOC__
| + | == Membres élus du conseil d'administration de {{BenB}} == |
− | == Saison 2017 == | |
− | ==== Les membres du conseil d'administration de {{BenB}} ====
| |
| | | |
− | Suite à l'assemblée générale du samedi 25 mars 2017 et du conseil d'administration qui a suivi voici la composition du conseil d'administration de Bassée en Balade :
| + | === Saison 2007-2008 === |
− | :* ''président'' : Bernard Cruppe
| + | * président : Jean-Luc Queva |
− | :* ''trésoriers : Marie-Madeleine Cardon, Christian Fiévez ;
| + | * vice-présidentes : Marie-Paule Delmaere, Marie-Paule Malbranque ; |
− | :* ''secrétaires'' : Daniel Verstaevel, Danielle Wojnarowski et Régine Leroux ;
| + | * secrétaire : Daniel Verstaevel ; |
− | :* ''responsables des randonnées : Dominique Cardon et Yveline Cruppe ;
| + | * secrétaire adjoint : Danièle Wojnarowski ; |
− | :* ''responsable des séjours'' : François Gaillard ;
| + | * trésorier : Marcel Gauget ; |
− | :* ''responsable des relations extérieures'' : Francis Ryndak ;
| + | * trésorier adjoint : Christian Fiévez ; |
− | :* ''membres : Christian Ansart, Sylvie Ansart, Isabelle Bober, Nadine Coupez, Sandrine Cour, Christine Delaporte, Michel Lobbedey, Philippe Vlaeminck.
| + | * membres : Brenda Barré, Monique Dubrulle, Catherine Lukowski, Vincent Bober, Richard Droubaix, Patrick Poteau |
| | | |
− | Le bureau de {{BenB}} est constitué du président, des trésoriers, des secrétaires et des responsables des randonnées, des séjours et des relations extérieures.
| |
| | | |
− | ==== Ordres du jour et comptes rendus des conseils d'administration de {{BenB}} ====
| + | == Ordres du jour et comptes rendus des conseils d'administration de {{BenB}} == |
− | :* '''lundi 4 septembre 2017''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 04/09/2017|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 04/09/2017|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''mardi 4 juillet 2017''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 04/07/2017|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 04/07/2017|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''lundi 15 mai 2017''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 15/05/2017|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 15/05/2017|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''mardi 18 avril 2017''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 18/04/2017|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 18/04/2017|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''lundi 27 février 2017''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 27/02/2017|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 27/02/2017|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''lundi 16 janvier 2017''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 16/01/2017|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 16/01/2017|compte rendu]] ;
| |
| | | |
− | == Saison 2016 == | + | === Saison 2007-2008 === |
| + | * '''27 mai 2008''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 27/05/2008|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration de BenB du 27/05/2008|compte rendu]] ; |
| + | * '''jeudi 3 juillet 2008''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 03/07/2008|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration de BenB du 03/07/2008|compte rendu]]. |
| | | |
− | ==== Les membres du conseil d'administration de {{BenB}} ==== | + | === Saison 2008-2009 === |
− | | + | * '''mardi 2 septembre 2008''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 02/09/2008|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration de BenB du 02/09/2008|compte rendu]] ; |
− | Suite à l'assemblée générale du samedi 5 mars 2016 et du conseil d'administration qui a suivi voici la composition du conseil d'administration de Bassée en Balade :
| |
− | :* ''président'' : Francis Ryndak
| |
− | :* ''vice-président en charge des randonnées'' : Bernard Cruppe ;
| |
− | :* ''trésoriers : Marie-Madeleine Cardon ;Christian Fiévez ;
| |
− | :* ''secrétaires'' : Régine Leroux, Daniel Verstaevel et Danielle Wojnarowski ;
| |
− | :* ''responsables des randonnées : Dominique Cardon et Yveline Cruppe ;
| |
− | :* ''responsable des séjours'' : Patrice Grevet ;
| |
− | :* ''responsable du service informatique'' : Sandrine Cour ;
| |
− | :* ''membres : Sylvie Ansart, Nadine Coupez, Christine Delaporte, François Gaillard, Maurice Gruson, Michel Lobbedey, Véronique Mouflin, Ghislaine Rohart.
| |
− | | |
− | Le bureau de {{BenB}} est constitué des président, vice-président, trésoriers, secrétaires et responsables des randonnées.
| |
− | | |
− | ==== Ordres du jour et comptes rendus des conseils d'administration de {{BenB}} ====
| |
− | :* '''lundi 12 décembre 2016''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 12/12/2016|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 12/12/2016|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''lundi 5 septembre 2016''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 05/09/2016|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 05/09/2016|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''lundi 20 juin 2016''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 20/06/2016|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 20/06/2016|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''lundi 25 avril 2016''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 25/04/2016|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 25/04/2016|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''lundi 29 février 2016''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 29/02/2016|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 29/02/2016|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''lundi 18 janvier 2016''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 18/01/2016|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 18/01/2016|compte rendu]] ;
| |
− | | |
− | ==== Les saisons précédentes ====
| |
− | | |
− | Les conseils d'administration des [[Conseil d'administration archives|saisons précédentes]]…
| |