Version actuelle |
Votre texte |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | == Saison 2017 ==
| |
− | ==== Les membres du conseil d'administration de {{BenB}} ====
| |
− |
| |
− | Suite à l'assemblée générale du samedi 25 mars 2017 et du conseil d'administration qui a suivi voici la composition du conseil d'administration de Bassée en Balade :
| |
− | :* ''président'' : Bernard Cruppe
| |
− | :* ''trésoriers : Marie-Madeleine Cardon, Christian Fiévez ;
| |
− | :* ''secrétaires'' : Daniel Verstaevel, Danielle Wojnarowski et Régine Leroux ;
| |
− | :* ''responsables des randonnées : Dominique Cardon et Yveline Cruppe ;
| |
− | :* ''responsable des séjours'' : François Gaillard ;
| |
− | :* ''responsable des relations extérieures'' : Francis Ryndak ;
| |
− | :* ''membres : Christian Ansart, Sylvie Ansart, Isabelle Bober, Nadine Coupez, Sandrine Cour, Christine Delaporte, Michel Lobbedey, Philippe Vlaeminck.
| |
− |
| |
− | Le bureau de {{BenB}} est constitué du président, des trésoriers, des secrétaires et des responsables des randonnées, des séjours et des relations extérieures.
| |
− |
| |
− | ==== Ordres du jour et comptes rendus des conseils d'administration de {{BenB}} ====
| |
− | :* '''lundi 4 septembre 2017''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 04/09/2017|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 04/09/2017|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''mardi 4 juillet 2017''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 04/07/2017|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 04/07/2017|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''lundi 15 mai 2017''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 15/05/2017|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 15/05/2017|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''mardi 18 avril 2017''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 18/04/2017|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 18/04/2017|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''lundi 27 février 2017''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 27/02/2017|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 27/02/2017|compte rendu]] ;
| |
− | :* '''lundi 16 janvier 2017''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 16/01/2017|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 16/01/2017|compte rendu]] ;
| |
| | | |
− | == Saison 2016 == | + | == Saison 2009-2010 == |
| | | |
| ==== Les membres du conseil d'administration de {{BenB}} ==== | | ==== Les membres du conseil d'administration de {{BenB}} ==== |
− | | + | :* président : Jean-Luc Queva |
− | Suite à l'assemblée générale du samedi 5 mars 2016 et du conseil d'administration qui a suivi voici la composition du conseil d'administration de Bassée en Balade :
| + | :* vice-présidente : Marie-Paule Malbranque et Catherine Lukowski ; |
− | :* ''président'' : Francis Ryndak | + | :* secrétaire : Danielle Wojnarowski ; |
− | :* ''vice-président en charge des randonnées'' : Bernard Cruppe ; | + | :* secrétaire adjoint : Daniel Verstaevel ; |
− | :* ''trésoriers : Marie-Madeleine Cardon ;Christian Fiévez ;
| + | :* trésorier : Marcel Gauget ; |
− | :* ''secrétaires'' : Régine Leroux, Daniel Verstaevel et Danielle Wojnarowski ; | + | :* trésorier adjoint : Christian Fiévez ; |
− | :* ''responsables des randonnées : Dominique Cardon et Yveline Cruppe ; | + | :* membres : Brenda Barré, Monique Dubrulle, Vincent Bober, Dominique Cardon, Richard Droubaix, Patrice Grevet, Patrick Poteau. |
− | :* ''responsable des séjours'' : Patrice Grevet ; | |
− | :* ''responsable du service informatique'' : Sandrine Cour ; | |
− | :* ''membres : Sylvie Ansart, Nadine Coupez, Christine Delaporte, François Gaillard, Maurice Gruson, Michel Lobbedey, Véronique Mouflin, Ghislaine Rohart. | |
− | | |
− | Le bureau de {{BenB}} est constitué des président, vice-président, trésoriers, secrétaires et responsables des randonnées.
| |
| | | |
| ==== Ordres du jour et comptes rendus des conseils d'administration de {{BenB}} ==== | | ==== Ordres du jour et comptes rendus des conseils d'administration de {{BenB}} ==== |
− | :* '''lundi 12 décembre 2016''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 12/12/2016|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 12/12/2016|compte rendu]] ; | + | :* '''lundi 26 avril 2010''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 26/04/2010|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 26/04/2010|compte rendu]] ; |
− | :* '''lundi 5 septembre 2016''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 05/09/2016|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 05/09/2016|compte rendu]] ; | + | :* '''lundi 1er mars 2010''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 01/03/2010|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 01/03/2010|compte rendu]] ; |
− | :* '''lundi 20 juin 2016''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 20/06/2016|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 20/06/2016|compte rendu]] ; | + | :* '''lundi 11 janvier 2010''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 11/01/2010|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 11/01/2010|compte rendu]] ; |
− | :* '''lundi 25 avril 2016''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 25/04/2016|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 25/04/2016|compte rendu]] ; | + | :* '''samedi 5 décembre 2009''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 05/12/2009|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 05/12/2009|compte rendu]] ; |
− | :* '''lundi 29 février 2016''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 29/02/2016|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 29/02/2016|compte rendu]] ; | + | :* '''lundi 9 novembre 2009''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 09/11/2009|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 09/11/2009|compte rendu]] ; |
− | :* '''lundi 18 janvier 2016''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 18/01/2016|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 18/01/2016|compte rendu]] ; | + | :* '''lundi 5 octobre 2009''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 05/10/2009|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 05/10/2009|compte rendu]] ; |
| + | :* '''mercredi 9 septembre 2009''', [[Ordre du jour du conseil d'administration de BenB du 09/09/2009|ordre du jour]] et [[Compte rendu du conseil d'administration du 09/09/2009|compte rendu]] ; |
| | | |
| ==== Les saisons précédentes ==== | | ==== Les saisons précédentes ==== |
− | | + | Le conseil d'administration des [[Conseil d'administration archives|saisons précédentes]]… |
− | Les conseils d'administration des [[Conseil d'administration archives|saisons précédentes]]…
| |